Hanes ariannol SAHIL PROJECT
Rhif yr elusen: 1109863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (107 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.45k | £115.93k | £192.34k | £159.60k | £135.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.01k | £144.11k | £124.47k | £141.04k | £195.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £98.32k | £127.59k | £116.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £94.02k | £6.75k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.