Hanes ariannol RYEDALE COMMUNITY TRANSPORT CIO
Rhif yr elusen: 1109232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £445.75k | £431.88k | £391.95k | £514.48k | £521.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £356.92k | £409.49k | £405.90k | £466.62k | £511.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £150.65k | £141.03k | £206.14k | £220.94k | £222.71k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.35k | £134.05k | £112.79k | £92.68k | £113.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £21.64k | £22.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £240.06k | £238.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £252.76k | £259.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £13 | £725 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £460.16k | £506.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £6.46k | £4.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.51k | £4.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.