ymddiriedolwyr AFTERMATH SUPPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1111298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joyce Greaves | Cadeirydd | 15 December 2011 |
|
|
||||
Beverley Wrighton | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Elliott Scott Creed | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Lee Barry Westhead | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Stuart Timothy Barnes | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
MR David Jones | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
MICHAEL MCFALL | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
||||
RICHARD MARK CRABTREE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.