ymddiriedolwyr WOODVILLE PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATON
Rhif yr elusen: 1109380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelly Howard | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Jennifer Barrett | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Emily Schofield | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Rebecca Joyce | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Charys Wilson | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Clare Jane Adams | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
jayde worster | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Katherine Jaggard | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Harriet Morrison | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Abigail Aquila Clarke | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
kelly beagle | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
DONNA BOULTON | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.