Hanes ariannol PETER FRANCIS EDWARDS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1109590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/04/2019 | 18/04/2020 | 18/04/2021 | 18/04/2022 | 18/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.85k | £13.33k | £11.34k | £13.10k | £13.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.60k | £26.67k | £22.04k | £23.24k | £25.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.