ymddiriedolwyr BLACK COUNTRY URBAN INDUSTRIAL MISSION
Rhif yr elusen: 1110745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Russell | Cadeirydd | 18 July 2017 |
|
|
||||||||||||||||
Simon Neil Nathaniel Foster | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||||||||||||||
The Rt Revd Martin Charles William Gorick | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||||||||||||||
Rev JOSEPH BASAPPA SURAY | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|||||||||||||||||
James Edward Wooldridge Green | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||||||||||||||
REVEREND JOHN NICHOLAS LEEMING LATHAM | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||||||||||||||
Rev RACHEL ELIZABETH PARKINSON MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||||||||||
MR DAVID OWEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
REV ADRIAN STUART ARGILE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
STEVEN L BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.