ymddiriedolwyr WEST NORFOLK BEFRIENDING
Rhif yr elusen: 1111735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Hayes | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lisa Marie Cook | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Karl Jermyn | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Dorothy Eileen Nurse | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Kevin Frank Clarke | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
JAMES MICHAEL LEE-EVANS | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
||||
VALERIE ANN WOODS | Ymddiriedolwr | 09 December 2016 |
|
|
||||
DOROTHY EILEEN NURSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD CURTIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA WOODLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.