ymddiriedolwyr UK YOUTH
Rhif yr elusen: 1110590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Thomlinson | Cadeirydd | 25 September 2020 |
|
|||||||
Nneka Orji | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||||
Anna Hope | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||||
Jolanta Lasota | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||||
Jodie Lloyd-Jones | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Gabrielle Anne-Marie Mathews | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||||
Jonathan Yates | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||||
Godfrey Atuahene Junior | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||||
Obumneke Ndudirim Ekeke | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||||
Yui Chit Daniel Chan | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||||
Benjamin Peter Jessup | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||||
Iain Rodney McDougall | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||||
Aaron Anthony Jose Hasan D'Souza | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|||||||
Matthew John Price | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.