Hanes ariannol THE HIGHBURY CENTRE
Rhif yr elusen: 1113000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £695.15k | £711.95k | £403.04k | £260.33k | £639.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £610.28k | £627.46k | £509.10k | £404.81k | £622.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.16k | £1.55k | N/A | N/A | £1.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £612.96k | £624.92k | N/A | N/A | £556.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £81.03k | £85.48k | N/A | N/A | £79.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £2.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £596.98k | £591.39k | N/A | N/A | £613.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.30k | £36.07k | N/A | N/A | £8.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.96k | £4.24k | N/A | N/A | £27.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.33k | £3.18k | N/A | N/A | £4.34k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.