Hanes ariannol LIVERPOOL SIX COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1110049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £317.64k | £534.55k | £643.53k | £593.36k | £389.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £327.75k | £453.93k | £588.12k | £546.44k | £461.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.82k | N/A | £34.64k | £27.63k | £19.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £91.37k | £103.55k | £149.01k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £83.29k | £500.78k | £404.79k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £50.87k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £39.19k | £39.55k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £453.93k | £588.12k | £546.44k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £1.95k | £94.02k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £442.56k | £452.42k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.