Hanes ariannol AIRFIELDS OF BRITAIN CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1112829
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.87k | £129.25k | £58.26k | £16.29k | £8.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.57k | £46.22k | £75.42k | £106.30k | £32.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.