ymddiriedolwyr THE AUTUMN CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1110164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIE BISSETT | Cadeirydd | 14 October 2013 |
|
|
||||
Susan Sorrie | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Leslie Copeland | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Marion Linda Palmer | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Pauline Hulme | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Mary Remey Craig | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Jonathan Sheldon | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Dianne Floody | Ymddiriedolwr | 30 January 2018 |
|
|
||||
NAVIN BHATIA | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|
||||
PETER FLOODY | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|
||||
SUSAN TEW | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.