Hanes ariannol ST HELENS DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1110382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £698.87k | £672.87k | £746.91k | £660.17k | £702.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £755.66k | £775.05k | £775.81k | £747.95k | £670.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.32k | £21.32k | £21.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.64k | £45.34k | £21.32k | N/A | £628.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12k | £25.72k | £21.55k | £21.32k | £21.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £695.47k | £644.84k | £723.35k | £639.43k | £675.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.28k | £2.32k | £2.01k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £755.66k | £775.05k | £775.81k | £747.95k | £670.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.36k | £3.65k | £4.50k | £1.76k | £5.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.