ymddiriedolwyr RAINBOW HOUSE KENYA
Rhif yr elusen: 1111579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Jacob Cowan | Cadeirydd | 05 April 2021 |
|
|
||||
Matthew Barrington Leslie Filsell | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Anastasia Brookes | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Trevor Andrew Armes | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Janet Louise Armes | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
DAX ALEXANDER LEWIS FRAME | Ymddiriedolwr | 05 April 2021 |
|
|
||||
LYNDA FERRIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.