ymddiriedolwyr RYDER CUP EUROPEAN DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1110733
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN EDWARD MANNIE | Cadeirydd | 04 October 2012 |
|
|
||||
Phil Anderton | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Martin Crook | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Ian Lyndley Randell | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Kenneth Douglas Schofield | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
FRANK LEONARD KIRSTEN | Ymddiriedolwr | 16 February 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.