Hanes ariannol WARRINGTON WOLVES COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1110734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £521.24k | £650.72k | £548.21k | £634.14k | £538.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £522.36k | £647.15k | £388.70k | £602.07k | £634.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.66k | £91.82k | £64.29k | £75.42k | £65.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £261.52k | £292.61k | £139.42k | £273.81k | £280.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £198.06k | £266.29k | £231.74k | £284.90k | £192.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £112.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £465.07k | £615.00k | £264.90k | £578.36k | £609.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £57.30k | £32.16k | £11.04k | £23.71k | £21.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.62k | £46.77k | £16.45k | £0 | £18.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £112.75k | £0 | £3.01k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.