ymddiriedolwyr WARRINGTON WOLVES COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1110734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Mary Preston | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Stuart Browne | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Tara Phillips | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Kirstie Simpson | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||
Karen Houghton | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
ALAN YATES | Ymddiriedolwr | 04 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.