Hanes ariannol LOWTHER GARDENS, LYTHAM
Rhif yr elusen: 1117054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.36m | £513.20k | £1.39m | £2.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £1.31m | £448.81k | £1.13m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £115.58k | N/A | £244.18k | £137.12k | £43.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £199.40k | £169.14k | £0 | £182.91k | £399.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.08m | £1.15m | £236.35k | £985.80k | £1.50m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.75k | £24.80k | £276.68k | £216.43k | £126.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £391 | £633 | £178 | £328 | £2.22k | |
|
Incwm - Arall | £17.08k | £20.51k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £519.62k | £443.84k | £1.09m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £94 | £35.89k | £4.97k | £32.58k | £42.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.27k | £77.94k | £43.42k | £67.52k | £60.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £755.13k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.