ymddiriedolwyr LOWTHER GARDENS, LYTHAM
Rhif yr elusen: 1117054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSAMUND GILLIAN FIELDEN | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
LEONIE JANE GOVAN | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
RONALD MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
MARK WILLIAM FENTON | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Lyn Fenton | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
WENDY ANNE SWIFT | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|||||
DAVID FREDERICK ROWE | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Susan Michelle Wood | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Teresa Anne Mallabone | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
||||
FYLDE BOROUGH COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.