Hanes ariannol THE HELEN BAMBER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1111048
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £639.89k | £627.86k | £1.32m | £1.12m | £982.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £656.17k | £656.44k | £1.25m | £1.17m | £912.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £568.60k | £530.25k | £1.20m | £1.01m | £771.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £60.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £47.48k | £59.18k | £0 | £114.75k | £149.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.49k | £15.62k | £941 | £254 | £187 | |
|
Incwm - Arall | £15.33k | £22.81k | £119.93k | £90 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £404.16k | £415.71k | £1.14m | £1.02m | £721.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.35k | £204.98k | £32.64k | £35.52k | £40.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £174.36k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.