ymddiriedolwyr KIDS AT SCHOOL IN NEPAL
Rhif yr elusen: 1111461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Padam Prasad Simkhada | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Jane Southward | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Pam Ingram | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Sophie Wild | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
John Milner Finch Peet | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|||||
Patrick Wherity | Ymddiriedolwr | 11 April 2015 |
|
|
||||
LIZ WHERITY | Ymddiriedolwr | 21 July 2013 |
|
|
||||
Mahesh Adhikari | Ymddiriedolwr | 17 September 2012 |
|
|||||
JILL DEELEY | Ymddiriedolwr | 20 April 2011 |
|
|
||||
ARTHUR BENBOW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.