ymddiriedolwyr Mary Thompson Fund
Rhif yr elusen: 1112610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (123 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER WIDLINSKI | Cadeirydd |
|
|
|||||
Joseph Andrew Christopher Smith | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Stephen Mark Nuttall | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|||||
Lucie Fleming | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Alison Mary Smith | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Wood | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
||||
Maureen Hall | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
||||
KATH SAINSBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.