ymddiriedolwyr THE SECKFORD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1110964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Diana Mandy Kerridge | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Neesam | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Peter Brown | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Howard William Blackett | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|||||
William Geoffrey Fletcher | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
William Self | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Sarah Hill | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Clive Edward Benedict Schlee | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
William Ian Emsley Anderson | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
MARGARET MCKENNA | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
MR GEOFF HOLDCROFT | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
GRAHAM KILL | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
MARTIN SYLVESTER | Ymddiriedolwr | 01 June 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.