Hanes ariannol OXFORD CHINESE ACADEMY
Rhif yr elusen: 1111801
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 19/01/2009 | 19/07/2010 | 19/01/2012 | 19/01/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.80k | £2.23k | £4.76k | £3.14k | £3.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.18k | £3.07k | £4.84k | £2.77k | £2.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.