ymddiriedolwyr TIME 4 CHILDREN
Rhif yr elusen: 1111837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Bell | Cadeirydd | 23 March 2021 |
|
|
||||
David Martin Tessier | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Catherine Bridger | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Ann Virginia Joan Truin | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Jamie Timothy Huard | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
WILLIAM JAMES ADLER | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
ANNE PITHIE | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.