ymddiriedolwyr CHRIS DONOVAN TRUST
Rhif yr elusen: 1112759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tina Mallard | Cadeirydd | 01 February 2021 |
|
|
||||
DEAN CLARK | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|||||
LYNNE WILLMER | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
BARBARA JOAN WOODS BCAv | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
TERENCE WOODS BCAv | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Violet Donovan MBE | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.