ymddiriedolwyr ST PAUL'S THEOLOGICAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1111609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacintha Ganit Tagal | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||||
Angus Christian Winther | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|||||||
Rev Richard Michael Coates | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|||||||
Kathleen Wai Lin Chew | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|||||||
Sarah Colleen Mitford Jackson | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|||||||
Michael Ho Fai Lee | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||||
Rev Miles Roger Toulmin | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||||
Dr James Tristan Ward Orr | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|||||||
Rev HELEN LOUISE SHANNON | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|||||||
Andrew Edward Brydon | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.