ymddiriedolwyr Anglo American Foundation
Rhif yr elusen: 1111719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Brent Price | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Mamadou Biteye | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
Elaine Smith Genser | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Ruben Fernandes | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Themba Mkhwanazi | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Yvonne Mfolo | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
JONATHAN SAMUEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.