ymddiriedolwyr SHIPLEY PARISH ROOM TRUST
Rhif yr elusen: 1111831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erica Hart | Cadeirydd | 17 March 2020 |
|
|
||||
Dean Watson | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Rachel Fearn | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Derek Hart | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Susan King | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Sharon Bamford | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
TRACY SKELTON | Ymddiriedolwr | 17 February 2014 |
|
|
||||
GEORGE LEEK | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
Alyson Marriott | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.