ymddiriedolwyr HENDERSON TRUST
Rhif yr elusen: 1117051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Hutson | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Jennifer Vitkovitch | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Laura McCartney-Gray | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Samuel James Earl | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
CATRIN Eyers | Ymddiriedolwr | 28 August 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE BROWN | Ymddiriedolwr | 26 May 2011 |
|
|
||||
NORMA VALERIE HARMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNDA JOY WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.