Hanes ariannol NEWCASTLE CHRISTIAN LIFE CENTRE
Rhif yr elusen: 1112570
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £900.84k | £568.03k | £606.57k | £708.46k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.42k | £518.01k | £535.40k | £771.35k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £856.16k | £471.98k | £488.21k | £592.60k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.51k | £78.06k | £93.12k | £3.05k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.05k | £17.82k | £24.94k | £112.21k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122 | £166 | £296 | £599 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £336.53k | £486.58k | £490.19k | £766.31k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £5.03k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.57k | £27.53k | £44.12k | £62.82k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.