ymddiriedolwyr THE INTERNATIONAL LAW BOOK FACILITY
Rhif yr elusen: 1112628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophia Dirir-Slaats | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||||
Dr Tawanda Hondora | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||||
Hon. Sir SIMON PICKEN | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||||
Maryann McMahon | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|||||||
THE RT HON SIR JAMES MICHAEL DINGEMANS | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
||||||
JANE COLSTON | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||||
PAUL LOWENSTEIN KC | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
||||||
MR PHILIP HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARK HOWARD STEPHENS CBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.