Hanes ariannol THE GAME AND WILDLIFE CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1112023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.45m | £9.08m | £7.73m | £9.34m | £11.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.66m | £9.16m | £7.12m | £7.90m | £9.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £896.50k | N/A | N/A | £414.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £143.04k | £366.31k | £896.50k | £373.00k | £414.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.95m | £3.14m | £3.55m | £4.83m | £5.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.51m | £3.57m | £1.67m | £2.11m | £2.98m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.69m | £2.05m | £2.28m | £2.15m | £2.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £50.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £129.37k | £115.72k | £62.11k | £67.61k | £121.43k | |
|
Incwm - Arall | £170.92k | £209.20k | £168.66k | £188.74k | £184.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £400.00k | £0 | £22.00k | £389.61k | £376.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.55m | £5.84m | £5.13m | £5.49m | £6.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.12m | £3.32m | £1.99m | £2.41m | £2.99m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £52.89k | £57.30k | £72.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £4.76k | £4.76k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.