Hanes ariannol RIGHT TO PLAY UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1112404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.54m | £1.25m | £1.27m | £1.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.80m | £1.30m | £1.28m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £37.88k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £118.78k | N/A | £45.76k | £46.33k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £803.09k | £551.09k | £684.51k | £809.60k | £772.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £871.60k | £989.40k | £0 | £462.10k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £560.52k | £0 | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £408 | £34 | £138 | £9 | £8 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £778.70k | £1.17m | £869.35k | £873.97k | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £605.87k | £630.59k | £433.94k | £402.55k | £462.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.54k | £20.50k | £21.60k | £21.42k | £27.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.