ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE MUSICIANS CHAPEL
Rhif yr elusen: 1121324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Morris | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|
||||||
Professor David Mark Wildman FRAM | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|||||||
Timothy Russell Hellyer Jones MA ARCM | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||||
Jonathan Robert Kingston BMus FRSA | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||||
Dr Sarah Patricia Monica Boyer MusM PhD | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Philippa Jane Meryl Dutton | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
CHRISTOPHER FIELD JP MA ARAM | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||||
Peter Cook FLCM FVCM | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||||
Richard Clement Lyne MA BMus | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
MARTYN JOHN WILLIAMS FRCO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr SIMON GEOFFREY LINDLEY FRCO | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
GILLIAN MOIRA CRACKNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.