Hanes ariannol TEACH A MAN TO FISH UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1112699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.33m | £1.09m | £1.09m | £929.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £1.12m | £1.10m | £1.13m | £865.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.00k | £12.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £863.58k | £1.09m | £960.71k | £1.02m | £885.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.43k | £7.81k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £234.72k | £226.90k | £92.23k | £60.75k | £37.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.31k | £486 | £231 | £171 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £40.74k | £5.78k | £5.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.07m | £1.04m | £1.09m | £804.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.13k | £46.11k | £62.07k | £31.76k | £61.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50k | £4.50k | £4.51k | £5.53k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £33.25k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.