Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE ANIMALS NEEDING NURTURING AND ADOPTION
Rhif yr elusen: 1115238
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.91k | £79.02k | £68.37k | £85.45k | £88.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.12k | £79.41k | £67.15k | £81.31k | £87.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.