Hanes ariannol NEWCASTLE CENTRAL MOSQUE MASJID AL-TAWHID
Rhif yr elusen: 1115472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2019 | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £452.92k | £1.05m | £701.17k | £544.18k | £751.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.56k | £244.43k | £201.42k | £267.63k | £318.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.78k | £19.14k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.05m | £701.17k | £544.18k | £751.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £544.18k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £144.90k | £103.23k | £160.54k | £278.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £99.53k | £98.19k | £107.09k | £39.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £10.21k | £7.72k | £5.25k | £13.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £3.95k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.