ymddiriedolwyr WORCESTER COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1112342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridget Brickley | Cadeirydd | 26 July 2017 |
|
|
||||
DANIEL SPEARS | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Jas Cartwright | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Philip Andrew Fowler | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
RICHARD SOPER | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
Claire Louise Thompson | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.