Hanes ariannol TURNING THE RED LIGHTS GREEN
Rhif yr elusen: 1112429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £588.06k | £594.88k | £666.26k | £730.72k | £868.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £627.07k | £551.57k | £643.25k | £732.46k | £851.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £19.60k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.00k | N/A | £14.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £198.25k | £124.70k | £200.35k | £176.23k | £186.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £377.36k | £458.01k | £454.87k | £546.43k | £672.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £884 | £1.22k | £1.19k | £200 | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | £11.57k | £10.95k | £9.85k | £7.87k | £8.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £627.07k | £551.57k | £643.25k | £732.46k | £851.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £880 | £900 | £920 | £940 | £960 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.