ymddiriedolwyr NORTH EAST HUMANISTS
Rhif yr elusen: 1112965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Andrew Sargent | Cadeirydd | 10 March 2022 |
|
|
||||
Ian Hunter | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Philip Anderson | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Philip Bernard Nathan | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Armstrong | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Irene Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
Kate Hinton | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
Dr Susan Ann Walker | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|||||
JANET MOLE | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
MIKE TURNER | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
MOIRA TURNER | Ymddiriedolwr | 16 September 2012 |
|
|
||||
TONY WILD | Ymddiriedolwr | 06 September 2012 |
|
|
||||
LES MILNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.