Hanes ariannol CROSS GATES & DISTRICT GOOD NEIGHBOURS' SCHEME
Rhif yr elusen: 1119526
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.47k | £79.00k | £126.76k | £169.32k | £214.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.20k | £87.62k | £132.99k | £139.95k | £207.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £77.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.