ymddiriedolwyr ABC CHILDCARE (IPSWICH) LTD
Rhif yr elusen: 1113357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Gordon | Cadeirydd | 28 March 2019 |
|
|
||||
Laura Curtis | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Natasha Brundish | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Srikanth Konda | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Ritwik Mangal | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Shakir Chowdhury | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Georgia Bennett | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Rachel La-Mont | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Kate Smith | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.