Hanes ariannol REAL CARE LTD
Rhif yr elusen: 1113970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £715.95k | £813.37k | £999.12k | £688.57k | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £672.07k | £702.15k | £787.68k | £616.97k | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £683.63k | £479.72k | £499.32k | £321.06k | £557.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £71.27k | £149.03k | £105.16k | £58.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.22k | £9.42k | £7.05k | £3.85k | £24.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £732.59k | £842.61k | £579.50k | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £92 | £90 | £425 | £63 | £366 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £71.27k | £149.03k | £105.16k | £58.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £669.07k | £702.15k | £787.68k | £616.97k | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.48k | £4.44k | £5.44k | £4.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.99k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.