Hanes ariannol GRANGE OVER SANDS AND DISTRICT COMMUNITY FIRST RESPONDERS
Rhif yr elusen: 1114069
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.01k | £4.41k | £2.01k | £1.17k | £1.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17k | £3.58k | £5.56k | £1.56k | £2.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.