ymddiriedolwyr ST JOSEPH'S HOSPICE HACKNEY
Rhif yr elusen: 1113125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Joseph McGuinness CMG OBE | Cadeirydd | 19 September 2017 |
|
|
||||
NICK HOWARD | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
JANE HEFFERMAN | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
EDWARD DAVIES | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Margaret Mary Doherty | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
PETER ROBERT EDMUND PLEDGER | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
James McManus | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||
Michael Moran | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Edward Brian McGuigan | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.