ymddiriedolwyr THE LEEDS LIBRARY
Rhif yr elusen: 1114386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Charles Ellis | Cadeirydd | 24 June 2023 |
|
|||||
Adrian Coltman | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|||||
IAN WILLIAM SHAW | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|||||
Laurra Davis | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Susannah Elizabeth Rumsby | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Edmund Danon | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Annie Faulder | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Moade Fawzi Shubita | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Pat Urry | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Ruth Robbins | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||
PHILIP ANDREW WALKER | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.