ymddiriedolwyr LUTON IRISH FORUM
Rhif yr elusen: 1113069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS CHRISTOPHER SCANLON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Catrina lewis | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
John Paul Smith | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Teresa Smith | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Thomas Martin Shanley | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
DAVID CREAN | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|||||
Siobhan Rooney | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Luke Kitching | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
DEIRDRE ANNE BRIDGET DRENNAN | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
MARY BRIDGET WINTER | Ymddiriedolwr | 24 June 2017 |
|
|
||||
MARION ELIZABETH ROSALIND CURTIS | Ymddiriedolwr | 26 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.