ymddiriedolwyr PEOPLE FIRST MERSEYSIDE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1124792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Leah Smart | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Paul Bullen | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Michael Harold Reid | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Wilhelmina Mullen | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Robert Holland | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Geraldine Brigid McConaghy | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Jade Martlew | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Siobhan Storey | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
Emma Grange | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
PATRICK BURKE | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Philip Hume | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
ANDY PHILIP BOWSKILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.