Hanes ariannol CHILDREN AND YOUNG PEOPLE'S EMPOWERMENT PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1114047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £484.26k | £644.48k | £842.17k | £953.03k | £924.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £496.35k | £581.93k | £656.56k | £811.57k | £881.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £251.63k | £370.04k | £490.27k | £545.78k | £531.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £85.52k | £275.07k | £139.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £2.26k | £6.35k | £5.79k | £2.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £642.23k | £834.37k | £947.24k | £921.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £1.46k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £581.93k | £656.56k | £811.57k | £881.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £13 | £3.42k | £87 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.